中船重工基本情况.docx
- 文档编号:9114340
- 上传时间:2023-02-03
- 格式:DOCX
- 页数:9
- 大小:218.72KB
中船重工基本情况.docx
《中船重工基本情况.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《中船重工基本情况.docx(9页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
中船重工基本情况
1.集团简介
中国船舶重工集团公司〔简称重工,CSIC〕成立于1999年7月1日,是由原中国船舶工业总公司局部企事业单位重组成立的特大型国有企业,是国家授权投资的机构和资产经营主体,主要从事海军装备、民用船舶及配套、非船舶装备的研发生产,是中国船舶行业唯一一家世界500强企业,现有总资产4127亿元,员工15万人。
重工是中国最大的造修船集团之一,全资及其控股上市公司〔中国重工,601989〕旗下拥有国外著名的船舶重工集团、渤海船舶重工XX公司、武昌船舶重工集团、山海关船舶重工XX公司、船舶重工XX公司、XX新港船舶重工XX公司、船用柴油机和中国舰船研究院、中国船舶科学研究中心等造修船厂、船用设备厂和科研院所,以及中国船舶重工国际贸易、重工船舶设计研究中心、重工财务XX公司、重工科技投资开展和重工物资贸易集团等一批专业公司。
重工拥有我国目前最大的造修船基地,集中了我国舰船研究、设计的主要力量,有12名院士,4万多名科研设计人员,7个国家级研发中心,9个国家级重点实验室,12个国家级企业技术中心,150多个大型实验室,具有较强的自主创新和产品开发能力,年造船能力1,500万吨,能够按照世界知名船级社的规和各种国际公约,设计、建造和坞修各种油船、化学品船、散货船、集装箱船、滚装船、LPG船、LNG船、工程船舶及海洋工程装备等,并出口到世界五60多个国家和地区。
重工拥有国最齐全的船舶配套能力,自主创新与引进技术相结合,形成了各种系列的舰船主机、辅机和仪表、武备等设备的综合配套能力。
重工拥有较强的大型成套设备和高科技产业的开发制造能力,自主开发生产了上百种非船舶产品,形成了能源装备、交通运输、电子信息、特种装备、物资贸易等五大板块,一批品牌产品居行业领先地位。
主要经营围包括:
经营集团公司和成员单位的全部国有资产;开展境外投融资业务;承当以舰船为主的军品科研生产;承当国外民用船舶、设备和非船产品的设计、生产和修理;开展各种形式的经济、技术合作,对外工程承包、劳务输出、境外带料加工、工程建立、建筑安装,以及国家授权、委托和法律允许的其它业务
重工的战略目标是建立军民融合、技术领先、产融一体的创新型领军企业。
2021年,中国船舶重工集团公司在"2021中国企业500强"中排名第58位,
世界500强中第281位。
二.主要领导者
胡问鸣董事长、党组书记
董事长、党组书记。
1957年5月出生,人,1978年3月入党,1975年11月参加工作,航空航天大学管理科学与工程专业毕业,博士研究生学历,研究员级高级工程师。
1975.11-1978.03 省市邗江县赤岸乡知青
1978.03-1982.02 航空航天大学计算数学专业学习
1982.02-1999.02 航空工业长风机械总厂培训中心副主任、厂长助理、副厂长、厂长、厂长兼党委书记
〔其间:
1993.09-1994.01在中央党校进修学习;1996.09-1998.07在大学行政管理专业硕士研究生学习〕
1999.02-2001.07 航空工业长风XX公司董事长兼党委书记、总经理
2001.07-2002.03 中国航空工业第一集团公司机载设备部部长
2002.03-2021.05 中国航空工业第一集团公司副总经理、党组成员
〔2001.04-2006.01在航空航天大学管理科学与工程专业博士研究生学习;2005.03-2006.01在中央党校一年制中青年干部培训班学习〕
2021.05-2021.07 中国航空工业集团公司筹备组成员
2021.07-2021.10 中国航空工业集团公司副总经理、党组成员
2021.10-2021.07 中国兵器工业集团公司党组书记、副总经理
2021.07-2021.05 中国船舶工业集团公司党组书记、副总经理
2021.05-2021.07 中国船舶工业集团公司党组书记、副总经理,主持集团公司全面工作
2021.07-2021.03 中国船舶工业集团公司董事长、党组书记
2021.03- 中国船舶重工集团公司董事长、党组书记
2021.11- 中选中国共产党第十八届中央纪律检查委员会委员
波董事、总经理、党组副书记
董事、总经理、党组副书记。
1961年出生,1982年8月工学院船舶设计与制造专业本科毕业,2007年7月获得理工大学船舶与海洋构造物设计制造专业工学博士学位,研究生学历,高级工程师〔研究员级〕。
历任造船新厂造船技术所科长,副所长;经营处处长、副总工程师、副厂长;新船重工XX公司董事、副总经理、总经理;造船重工XX公司董事、总经理;中国船舶重工集团公司总经理助理,船舶重工集团董事长、总经理。
2021年12月任中国船舶重工集团公司党组成员,兼任中国船舶重工股份公司总经理、造船厂集团董事长。
2021年4月任中国船舶重工集团公司副总经理。
2021年3月任中国船舶重工集团公司董事、总经理、党组副书记。
邵开文副总经理、党组成员
副总经理、党组成员。
1957年出生,大学本科学历,毕业于交通大学电力工程专业。
历任第七〇一研究所三室副主任、第七〇一研究所分部主任、第七〇一研究所副所长、所长,中国船舶重工集团公司军工部主任、第七研究院院长〔法人代表〕兼党组副书记、重工军品工程技术中心主任〔法人代表〕。
2004年4月任中国船舶重工集团公司副总经理、党组成员。
钱建平副总经理、党组成员
副总经理、党组成员。
1961年出生,本科学历,1983年7月毕业于工学院水声工程专业〔本科〕,1993年12月毕业于西北工业大学鱼雷自导专业〔硕士〕。
1983年8月参加工作,1989年1月参加中国共产党。
历任第七〇五研究所六室副主任、主任,一部主任,副所长、代所长、所长;船舶设备工业公司总经理、党组副书记,华雷机械电子集团总经理。
2006年11月任中国船舶重工集团公司副总经理、党组成员。
仁锋副总经理、党组成员
副总经理、党组成员。
1964年1月出生,毕业于船舶工程学院。
历任船舶工业干部管理学院科研部副主任、主任、院长助理、副院长,信息科技公司总经理,久其软件股份常务副总经理,中国船舶重工集团公司规划开展部副主任(正主任级)、资产部副主任(正主任级)、主任。
2021年2月任中国船舶重工集团公司副总经理、党组成员。
杜刚副总经理、党组成员
副总经理、党组成员。
1968年9月出生,毕业于西北工业大学。
历任中国船舶重工集团公司军工部武备电子处副处长、处长;军工部主任助理、军工部、军品技术研究中心副主任、七院副院长、党组成员、军工部主任。
2021年2月任中国船舶重工集团公司副总经理、党组成员。
金成副总经理、党组成员
副总经理、党组成员。
1963年11月出生,人,1994年12月参加中国共产党,1988年8月参加工作,华中科技大学电力与电子传动专业博士研究生学历,研究员。
1981.09-1985.07华中理工大学电力工程系电力系统及其自动化专业本科生;1985.09-1988.07中科院等离子体物理研究所电源工程专业硕士研究生;1988.08-1995.11七一九所第四研究室助理工程师、工程师;1995.11-1996.05七一九所第四研究室副主任;1996.05-1996.12七一九所所长助理兼方案处副处长;1996.12-1997.02七一九所所长助理;1997.02-2001.11七一九所副所长;2001.11-2002.05七一九所副所长〔主持行政工作〕;2002.05-2003.04七一九所所长;2003.04-2021.12七一九所所长、党委委员;2021.12-2021.03集团公司总工程师兼军工部主任,七一九所所长、党委委员;2021.03-2021.04集团公司总工程师兼军工部主任;2021.04- 2021.05中国船舶重工集团公司党组成员、总工程师。
2021.05- 中国船舶重工集团公司副总经理、党组成员。
何纪武 党组成员
党组成员。
1964年5月出生,人,1984年12月参加中国共产党,1985年8月参加工作,华中科技大学高级管理人员工商管理硕士〔EMBA〕专业毕业,高级工程师〔研究员级〕。
1981.09-1985.07船舶工程学院机械制造工艺及设备专业学生;1985.08-1992.02船用机械厂十四分厂技术员、工程师;1992.02-1995.07船用机械厂十四分厂副厂长;1995.07-1997.11船用机械厂厂长助理;1997.11-2001.08船用机械厂副厂长(其中,1997.11-2000.05,托管原造船专用设备厂任厂长);2001.08-2002.12船用机械厂常务副厂长;2002.12-2004.12船用机械厂厂长;(其间:
2003.01-2004.12在华中科技大学研究生院高级管理人员工商管理硕士专业学习,获硕士学位);2004.12-2005.04船用机械XX公司董事长、总经理;2005.04-2007.04船舶工业公司副总经理,船用机械XX公司董事长、总经理;2007.04-2021.09船舶工业公司总经理,船用机械XX公司董事长、总经理;2021.09-2021.04船舶工业公司总经理,船用机械XX公司董事长、党委书记;2021.04-2021.05中国船舶重工集团动力股份董事长,船用机械XX公司董事长、党委书记;2021.05-2021.10中国船舶重工集团公司总经理助理、动力机电部负责人,中国船舶重工集团动力股份董事长;2021.10-中国船舶重工集团公司党组成员、动力机电部负责人,中国船舶重工集团动力股份董事长。
三.机构组成
四.企业文化
集团标识:
企业精神:
兴船报国创新超越
船舶工业是集团赖以生存的根底,是集团开展和广阔员工施展才干的广阔舞台。
实现海军装备现代化、振兴我国船舶工业是我们的荣耀职责。
兴船才能报国,兴船才能强企,兴船才能实现集团和员工的共同开展。
走新型工业化道路,不断推进观念创新、技术创新、体制创新和管理创新,不断开拓进取,不断超越竞争对手,不断超越自我,与时俱进,勇攀顶峰,不断为国防建立和国民经济建立做出新的更大的奉献。
战略目标:
建立军民融合技术领先产融一体的创新型领军企业
以提高经济效益为中心,加快适应新军事变革和市场竞争的需要,船舶、配套、非船三业并举,统筹好军品和民品,产品经营与资本经营、规模与效益、当前与长远、经济开展与企业文化建立的关系。
“三步走、翻三番〞,建成军民融合、技术领先、产融一体的创新型领军企业,成为我国海军装备最强最大的供给商,成为中国造船业的主导力量。
集团经营理念:
打造精品做强主业
打造精品是制造业立业之本,做强主业是企业开展之道。
打造精品,才能富有竞争力,才能为用户提供满意的产品、赢得用户。
做强主业,才能在市场中有发言权,才能取得更好的效益。
坚持科技领先,质量第一,客户至上,诚信经营,创造一流产品,做强做大主业,勇争行业和细分市场第一,用优质产品和满意效劳回报社会,与客户共赢。
集团廉洁文化核心理念:
廉洁诚信奉公兴业
清廉做人,老实守信是立业之本,只有克已奉公、同心同德,集团公司方能兴旺兴旺。
集团廉洁文化警言警句:
廉洁诚信兴船为民
清风育人诚信敬业
清正廉洁强企兴船
廉洁亲和聚人心国兴家兴万事兴
重诚守信共创伟业克已奉公谱写人生
兴船报国诚信为本创新超越廉洁护航
五.业务领域
军用产品
重工在军船领域有着先进的科研、生产手段和强大的自主创新开发能力,能承接潜艇、导弹驱逐舰、导弹护卫舰、导弹快艇、两栖舰艇和各种水中兵器、舰载武器与舰用电子设备及各种军用桥梁的设计制造与售后效劳。
并可根据用户要求,进展国外装备引进、合作生产、舰艇改装和修理业务。
民船产品
在造船领域,重工可按照DNV、LR、ABS、GL、BV、NK、RINA、CCS等国际知名船级社的规和国际公约设计,建造VLCC、油船、化学品船、散货船、集装箱船、多用途船、滚装船、LPG和LNG船及各类工程船舶。
海洋工程
重工是中国海洋工程领域的领先者,为国外业主设计、建造过多型钻井平台、生活模块以及浮式生产储油装置。
船舶修理与改装
重工拥有强大的修船设施和力量,能坞修和改装各类船舶和海洋工程工程。
船用配套产品
重工自主创新与引进技术相结合,拥有几十种专利制造技术,产品包括高、中、低速柴油机、发电机、船舶电站、甲板机械、阀门、增压器、螺旋桨、救生艇等。
除为国船厂配套外,还远销世界各地。
非船产品
重工积极拓展非船产品市场,先后成功开发和推出的产品有风电、核电、新材料、轨道交通、蓄电池、大型钢构造、港口机械、烟草机械、自动化物流系统、采煤装备等数百种。
六.开展历程
中国船舶工业集团公司源于1950年10月1日成立的中央人民政府重工业部船舶工业局,历经第一机械工业部船舶工业管理局、第三机械工业部第九工业管理局、第六机械工业部、中国船舶工业总公司,1999年7月1日,经国务院批准正式组建成立。
。
一、船舶工业〔管理〕局时期〔1950.10~1958.1〕
1950年10月1日,重工业部船舶工业局成立,1953年1月,船舶工业局划归第一机械工业部,改名为船舶工业管理局,程望、邓存伦先后任局长。
二、第九工业管理局时期〔1958.2~1963.8〕
1958年2月,第一、二机械工业部合为第一机械工业部,船舶工业管理局改名为第九工业管理局。
1960年9月13日,第一机械工业局部为第一、三机械工业部,九局归第三机械工业部领导,12月,第九工业管理局改名为第九工业管理总局。
邓存伦、启民、边疆先后任局〔总局〕长。
三、第六机械工业部时期〔1963.9~1982.5〕
1963年9月17日,第九工业总局从第三工业机械局部出,成立第六机械工业部,方强、边疆、柴树藩、安志文先后任部长。
四、中国船舶工业总公司时期〔1982.5~1999.6〕
1982年5月4日,中国船舶工业总公司成立,第六机械工业部建制同时撤销,柴树藩任董事长,直、胡传治、寿、王荣生、徐鹏航先后任总经理
五、中国船舶工业集团公司〔1999.7~〕
1999年7月1日,经国务院批准,中国船舶工业集团公司正式成立。
国务院任命小津为中国船舶工业集团公司总经理。
2021年7月,谭作钧任中国船舶工业集团公司总经理、党组副书记,宏任党组书记、副总经理。
2021年7月,胡问鸣任党组书记、副总经理。
人民网2021年8月8日电〔记者马丽〕据中国船舶工业集团公司官方消息,中国船舶工业集团公司设立董事会,胡问鸣同志任中国船舶工业集团公司董事长。
胡问鸣在7月的该集团公司党组扩大会上发表讲话,并特别提出要以一种“等不起〞的紧迫感、“慢不得〞的危机感和“坐不住〞的责任感,坚持开展不动摇,团结一心、迎难而上、实现集团公司的破局开展。
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 重工 基本情况