中共江苏省委常务委员会.docx
- 文档编号:27835791
- 上传时间:2023-07-05
- 格式:DOCX
- 页数:9
- 大小:290.57KB
中共江苏省委常务委员会.docx
《中共江苏省委常务委员会.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《中共江苏省委常务委员会.docx(9页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
中共江苏省委常务委员会
中共江苏省委常务委员会
1.罗志军
罗志军,现任十七届中央候补委员,省委书记、省人大常委会主任、党组书记。
男,1951年11月生,汉族,辽宁凌源人,在职研究生学历,法学硕士学位,高级经济师,1969年4月加入中国共产党,1968年2月参加工作。
1968年2月海军北海舰队战士、文书、技师;1978年9月北京医用射线机厂团委书记;1980年12月中国青年报社干部;1983年2月中国青年报社发行处副处长;1985年1月中国青年报社副秘书长(正处级);1988年9月中国青年报社秘书长;1990年7月中日青年交流中心副总经理、管委会委员;1993年2月共青团中央常委、实业发展部部长(1993年3月高级经济师);1994年1月共青团中央常委、实业发展部部长、中国青年实业发展总公司董事长(其间:
1994年1月至1995年9月中国政法大学政治学与行政管理系政治学专业委托培养在职硕士研究生);1995年9月江苏省南京市副市长;1996年11月南京市委常委、副市长;2001年9月南京市委副书记、副市长;2001年10月南京市委副书记、代市长;2002年1月南京市委副书记、市长;2003年4月省委常委,南京市委书记;2007年12月省委副书记,南京市委书记;2008年1月省委副书记、代省长、省长、省政府党组书记;2010年12月省委书记、省人大常委会党组书记;2011年2月起省委书记、省人大常委会主任、党组书记。
党的十七大代表,十七届中央候补委员,十届、十一届全国人大代表,十一届省委委员、常委,省十一届人大代表。
2.李学勇
李学勇,现任十七届中央委员,省委副书记、省长、省政府党组书记。
男,1950年9月生,汉族,河北石家庄人,大学学历,工学学士学位,工程师,1974年3月加入中国共产党,1968年6月参加工作。
1968年6月黑龙江生产建设兵团二十团战士、连长、副营长;1977年7月北京第四制药厂工人;1978年3月北京化工学院高分子系高分子化工专业学习;1982年2月北京化工学院教师;1984年2月国家科委基础研究与新技术局、工业技术局干部、主任科员、二处副处长,工业科技司新材料处处长;1991年12月国家科委综合计划司副司长,条件财务司副司长;1993年8月国家科委条件财务司司长;1995年9月陕西省西安市委常委、副市长;1997年4月国家科委副主任、党组成员;1998年3月科学技术部副部长、党组成员(其间:
1999年3月至1999年5月中央党校省部级干部进修班学习);2000年7月科学技术部副部长、党组成员兼直属机关党委书记(其间:
2001年8月至2001年11月国家行政学院第二十期英语专题班学习);2004年12月科学技术部副部长、党组副书记兼直属机关党委书记;2007年4月科学技术部党组书记、副部长;2010年12月江苏省委副书记、代省长、省政府党组书记;2011年2月起省委副书记、省长、省政府党组书记。
党的十六大、十七大代表,十七届中央委员,当选为十一届全国人大代表,十一届省委委员、常委,省十一届人大代表。
3.石泰峰
石泰峰,现任省委常委、省委副书记。
男,1956年9月生,汉族,山西榆社人,研究生学历,法学硕士,教授。
1982年6月加入中国共产党,1974年5月参加工作。
第十一届全国人大常委、法律委员会委员。
4.弘强
弘强,现任省委常委、省纪委书记。
女,1953年11月生,汉族,河北行唐人,大学普通班学历,1975年12月入党,1972年3月参加工作。
党的十七大代表,十一届省委委员、常委,省十一届人大代表。
5.李云峰
李云峰,现任省委常委、省政府常务副省长、党组副书记,省委秘书长。
男,1957年3月生,汉族,江苏句容人,大学学历,学士学位,1981年7月加入中国共产党,1975年10月参加工作。
1975年10月句容县春城公社插队;1978年2月北京大学哲学系哲学专业学习;1982年2月镇江地委党校教师;1983年8月省委办公厅老干部处、秘书一处秘书;1985年2月省委办公厅秘书三处秘书;1988年8月省委办公厅信息查办处、秘书三处副处长;1992年5月省委办公厅巡视督查组组长;1992年10月省委办公厅秘书三处处长;1993年10月挂职任江阴市委副书记(其间:
1995年4月至1995年12月参加省高级管理人才经济研究班赴美国培训);1996年1月省委办公厅副主任(其间:
1996年10月至1998年6月南京大学国际商学院工商管理专业研究生课程进修班学习);1997年6月省委副秘书长;2000年8月省委副秘书长、省委研究室主任;2003年4月省委副秘书长、省委办公厅主任;2006年11月省委常委、省委秘书长、省委办公厅主任;2007年7月省委常委、省委秘书长;2011年3月起省委常委、省政府常务副省长、党组副书记,省委秘书长。
十一届全国人大代表,十一届省委委员、常委,十一届省人大代表。
6.杨卫泽
杨卫泽,现任省委常委、南京市委书记。
男,1962年9月生,汉族,江苏常州人,大专学历,硕士学位,1988年4月加入中国共产党,1981年8月参加工作。
党的十七大代表,十届全国人大代表,十一届省委委员、常委,省十一届人大代表。
7.杨新力
杨新力,现任省委常委、省委宣传部部长。
男,1953年12月生,汉族,河北巨鹿人,在职研究生学历,法学硕士学位,1974年7月加入中国共产党,1970年12月参加工作。
十一届全国人大代表,十一届省委委员、常委,省十一届人大代表。
8.黄莉新
黄莉新,现任省委常委,副省长、省政府党组成员。
女,1962年8月生,汉族,江苏宿迁人,中央党校研究生学历,工学学士学位,高级工程师,1983年6月加入中国共产党,1983年7月参加工作。
十一届省委委员、常委,省十一届人大代表。
9.李笃信
李笃信,现任省委常委、省军区政委。
男,1954年9月生,汉族,山东章丘人,大学普通班学历,1974年4月入党,1972年11月参加工作。
十一届省委委员、常委。
10.蒋宏坤
蒋宏坤,现任省委常委、苏州市委书记。
男,1954年1月生,汉族,江苏张家港人,在职大专学历,1976年6月入党,1973年6月参加工作。
十一届全国人大代表,十一届省委委员、常委,省十一届人大代表。
12.樊金龙
樊金龙,现任中共江苏省委常委、省委秘书长。
男,1963年11月生,汉族,江苏太仓人,省委党校研究生学历,工商管理硕士学位,1983年12月入党,1981年8月参加工作。
党的十六大代表,十一届全国人大代表,省十一次、十二次党代会代表,十一届省委委员,省十一届人大代表。
13.王燕文
王燕文,现任中共江苏省委常委、省委宣传部部长。
女,1960年4月生,汉族,山东莱芜人,省委党校研究生学历,1980年5月入党,1977年3月参加工作。
十一届全国人大代表,省十一次、十二次党代会代表,十一届省委委员,省十一届人大代表。
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 中共 江苏省委 常务委员会