浙江省委直属厅局政要领导简历.docx
- 文档编号:24845954
- 上传时间:2023-06-02
- 格式:DOCX
- 页数:25
- 大小:30.97KB
浙江省委直属厅局政要领导简历.docx
《浙江省委直属厅局政要领导简历.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《浙江省委直属厅局政要领导简历.docx(25页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
浙江省委直属厅局政要领导简历
省委直属厅局正职简历
浙江省委政法委员会
巫波伦,1954年12月出生,浙江温州人。
1970年12月参加工作,1978年3月进入公安系统。
一级警监。
2000年4月出任宁波市市委常委,公安局党委书记、局长。
2008年4月任中共浙江省委政法委员会委员、副书记。
浙江省委组织部
姚志文,1957年8月生,杭州萧山人。
1980年5月加入中国共产党。
1975年8月参加工作,在职研究生学历。
浙江农业大学宁波分校农学专业毕业。
1975年8月庆元县农科所职工。
1978年10月至1982年7月在浙江农业大学宁波分校农学专业读书。
1982年8月任浙江省种子公司干部。
1985年5月任浙江省农业厅办公室主任科员(1986年2月至1987年10月在黄岩蹲点锻炼)。
1988年6月任浙江省农业厅人事科教处副处长、人事处处长(1995年5月至1996年8月脱产在浙江大学政治经济学专业学习)。
1997年3月任舟山市委常委、市委组织部部长。
2002年3月任舟山市委副书记。
2002年5月舟山市委副书记、市委党校校长。
2005年3月任宁波市委常委、组织部长。
2008年6月任浙江省委组织部副部长。
浙江省委政策研究室
陈一新,1959年9月生,浙江青田人。
1976年7月参加工作。
浙江省委党校研究生学历。
浙江省委副秘书长。
2006年7月任浙江省委政策研究室主任、省政府发展研究中心主任。
共青团浙江省委
鲁俊,女,1968年5月生,浙江常山人。
1987年8月参加工作。
浙江省委党校研究生学历。
共青团浙江省委副书记、党组成员。
2006年11月任共青团浙江省委书记。
浙江省妇联主席
厉月姿,女。
1955年3月生,浙江永康人。
中共党员。
省委党校研究生学历。
现任浙江省妇联主席。
第十一届全国人大代表。
浙江省委党校
龚昌成,男,1948年10月出生,浙江义乌楼下村人。
1969年12月应征入伍,1970年9月加入中国共产党。
中央党校经济学专业研究生毕业。
现任主持日常工作的中共浙江省委党校(浙江省行政学院)常务副校(院)长(正厅)。
先后就读于义乌楼下村完小、杨村中心小学、东河初中、金华一中、浙江师院金华分校、浙江大学。
1975年2月退伍回原籍务农。
1975年9月起,他先后在义乌城北农中、黄杨梅学校任民办教师。
1978年,考入浙江师范学院中文专业学习。
1981年8月毕业后,历任金华地委组织部干事、组织科副科长,浦江县副书记兼纪委书记、浦江县委副书记,金华市委组织部副部长、金华市委常委、组织部长,台州地委委员、组织部长,台州市委常委、组织部长,台州市委副书记兼组织部长,台州市委副书记。
1996年,在担任领导职务时参加浙江大学经济学专业研究生课程进修班学习。
2000年,中央党校经济学研究生毕业。
中共浙江省委政法委员会委员、副书记,
巫波伦(原中共宁波市委常委、公安局长);
省政府直属厅局正职简历
浙江省政府办公厅
俞仲达,历任浙江省供销合作联合社主任。
2004年4月任浙江省政府副秘书长。
2006年2月任浙江省政府办公厅主任。
浙江省发展和改革委员会
厉志海,1954年5月生,浙江东阳人,在职大专学历。
1974年8月加入中国共产党.1976年8月金华农业学校毕业,同年9月参加工作。
历任金华农校教师.金华地区农办、农委秘书、技术员,金华地区农林办人秘科副科长,磐安县委常委、副县长、常务副县长,金华市协作办党组副书记、副主任、党组书记、主任,兰溪市委副书记、代市长、市长、金华市副市长。
1996年6月取得北京师范大学研究生学历。
2000年3月起任金华市委常委、义乌市委书记。
2002年3月任衢州市委副书记、代市长,2002年4月任衢州市委副书记、市长.2004年5月任衢州市委书记。
2008年2月29日任浙江省发展和改革委员会主任。
浙江省经济贸易委员会
汤黎路,1953年9月生,安徽无为人。
1977年3月加入中国共产党,1969年4月参加工作,1973年12月参加中国人民解放军。
大专学历。
历任外长山要塞区通讯连战士,班长。
1978年12月任浙江宁波钢铁总厂团委书记(其间:
1979年3月至1980年9月在中央党校三部学习)。
1980年10月为宁波市委宣传部干事。
1983年7月任宁波市纪委副科长,科长(其间:
1984年9月至1986年9月在北京大学国际政治系学习)。
1987年2月任鄞县县委常委、纪委书记。
1989年3月任宁波市纪委副书记。
1992年8月任慈溪市委书记。
1996年4月任宁波市委常委、组织部部长。
1999年1月任金华市委副书记。
同年4月任金华市代市长。
2000年4月当选金华市市长。
2002年3月任金华市委书记。
2002年4月当选金华市人大常委会主任。
2004年12月任浙江省政府党组成员(其间:
2005年1月至2007年1月挂职任云南省省长助理、省政府党组成员)。
2008年2月任省政府党组成员、浙江省经贸委主任。
浙江省教育厅
刘希平,1956年9月出生于吉林白城,籍贯山东平原。
1974年12月参加工作,1977年9月入党,省委党校在职研究生。
曾任杭州市政府办公厅副主任,省政府办公厅调研室主任、综合处处长,省政府办公厅副主任,省政府副秘书长,省政府副秘书长、省政府研究室主任,省统计局局长、党组书记。
2004年3月任丽水市委副书记、代市长。
2004年4月任丽水市委副书记、市长。
2006年9月任省教育厅厅长。
李鲁,1959年9月生于杭州,1983年1月参加工作,1982年10月加入中国共产党,上海医科大学公共卫生学院社会医学与卫生事业管理专业毕业,研究生文化,硕士,教授,博士生导师。
历任浙江医科大学医学系辅导员、党委宣传部干事,浙江医科大学团委副书记、团委书记、校长办公室副主任,浙江医科大学公共卫生学院党总支书记、副院长,浙江医科大学党委副书记;浙江大学湖滨校区工作领导小组组长、浙江大学医学院党委书记、常务副院长;浙江师范大学党委书记;2008年5月,任省委教育工委副书记、省教育厅副厅长(正厅级)。
2蒋胜祥,1954年1月生,浙江富阳人,1970年1月参加工作,1972年6月加入中国共产党。
1990年省委党校行政管理班毕业。
曾任共青团富阳县委负责人,省委组织部干部处干事,省委组织部干部综合处副处长、处长,省委老干部局副局长。
2001年10月任省委教育工委副书记、省教育厅副厅长(正厅级)。
浙江省科学技术厅
蒋泰维
浙江省民族宗教事务委员会
王毅,1957年6月生,浙江杭州人。
1976年12月加入中国共产党,中央党校大学。
原任中共浙江省委政法委员会副书记、省社会治安综合治理委员会办公室主任(正厅级)。
2008年2月29日任浙江省民族宗教事务委员会主任、党组副书记兼中共浙江省委统战部副部长。
浙江省国家安全厅
汪瀚,2008年2月29日任浙江省国家安全厅厅长
浙江省监察厅
马光明,2008年2月29日任浙江省纪委副书记、监察厅厅长
浙江省民政厅
吴桂英,1969.6-1979.6内蒙古生产建设兵团班长、副排长、排长、副政治指导员、政治指导员;内蒙古巴彦淖尔盟乌兰布和农场煤矿党支部书记、乌兰布和农场党委委员、副场长兼人武部部长1979.6-1990.2浙江省慈溪县委组织部干事;慈溪县周巷区委副书记;慈溪市委组织部副部长、市委常委,组织部长(其中1984.4-1986.7在浙江省委党校学习)1990.2-1999.4浙江省宁波市民政局副局长、党委委员,副局长、党委副书记,局长、党委书记1999.4-2003.2浙江省民政厅副厅长、党组成员2003.2-浙江省民政厅党组书记、厅长
浙江省司法厅
赵光君,1963年6月生,吉林九台人,1983年8月参加工作,1985年7月参加中国共产党,在职研究生学历,经济学博士。
现任浙江省司法厅厅长、党委书记兼浙江省监狱管理局第一政委、浙江省委政法委委员。
历任吉林大学中文系教师兼系团委书记;吉林省委办公厅秘书;浙江省委办公厅秘书;浙江省委办公厅副主任;浙江省委副秘书长;2008年3月任浙江省司法厅厅长、党委书记兼浙江省监狱管理局第一政委、浙江省委政法委委员。
浙江省人事厅
乐益民,1952年2月生,浙江舟山人,1968年4月参加工作,1969年11月入党,大普学历。
1968.04-1974.01舟山要塞区后勤船队战士、班长。
1974.01-1974.10普陀六横龙山大队务农。
1974.10-1977.08杭州大学政治系学生。
1977.08-1978.05浙江水产学院教师。
1978.05-1983.10浙江水产学院团委副书记兼学生科副科长、书记。
1983.10-1986.12共青团舟山地委书记。
1986.12-1989.07舟山地(市)委副秘书长兼办公室主任。
1989.07-1991.05浙江省委办公厅正处级干部。
1991.05-1993.04浙江省人大办公厅副主任。
1993.04-2000.04浙江省建材公司副经理、党委委员。
2000.04-2002.07浙江省经济技术协作办公室主任、党组书记。
2002.07-2008.02浙江省政府副秘书长,省政府驻北京办事处主任、党组书记,国务院机关事务管理局办管司党委委员。
2008.02-至今浙江省人事厅厅长、党组书记,兼任浙江省机构编制委员会办公室主任、中共浙江省委组织部副部长。
浙江省劳动和社会保障厅
陈小恩1984.3-1987.8省劳动人事厅干部处副处长1987.8-1991.5省劳动人事厅干部处处长1991.5-1993.3省人事厅党组成员、干部处处长1993.3-2000.4省人事厅党组成员、副厅长2000.4-2003.2省人事厅党组副书记、副厅长2003.2-今省劳动和社会保障厅党组书记、厅长
浙江省财政厅
钱巨炎,1963年5月出生,浙江诸暨人,1983年7月参加工作,1985年12月加入中国共产党,硕士研究生,高级会计师。
曾任浙江省政协委员、浙江省财政厅党组副书记、浙江省财政厅副厅长。
2008年2月29日任浙江省财政厅厅长、党组书记兼省地方税务局局长。
浙江省建设厅
张苗根,1956年3月生,浙江上虞人,1978年2月参加工作,1983年6月加入中国共产党。
1984年南京工学院(现东南大学)建筑系建筑学专业毕业,省委党校研究生。
曾任绍兴县人民政府副县长,省城乡建设厅设计管理处副处长,省建设厅勘察设计处处长,省建设厅党组成员、副厅长,温州市人民政府副市长,2005年9月起任浙江省建设厅党组书记、厅长。
浙江省国土资源厅
楼小东,1952年7月生,浙江永康人,中共党员,省委党校研究生,1969年9月参加工作。
1995年9月任浙江省计划与经济委员会委员(副厅级),1998年4月任浙江省政府办公厅副主任、党组成员,2000年4月任浙江省政府副秘书长、办公厅党组成员,2004年5月兼浙江省打击走私与海防口岸管理办公室主任,2007年1月任浙江省政府副秘书长、办公厅党组成员、省打击走私与海防口岸管理办公室主任、党组书记,2008年2月任浙江省国土资源厅厅长、党组书记。
浙江省交通厅
郭剑彪,1958年5月生,浙江诸暨人。
1981年12月入党,1982年1月参加工作,浙江农业大学农学系农学专业毕业,省委党校研究生。
曾任农业厅人事科教处干部,省委组织部干审二处副主任科员,省土地管理局人事科教处副处长、建设用地处处长,宁波甬江新区挂职锻炼任管委会主任助理,1997年6月任省体改委主任助理,1998年2月任省体改委体改办副主任、党组成员。
2003年3月任舟山市委副书记、市长。
2006年9月任省交通厅厅长。
浙江省信息产业厅
高鹰忠,1968年5月生,内蒙古人,1989年8月毕业于浙江工业大学机械系,同年参加工作。
1991年7月获巴黎国家高等技术科学学院工程硕士学位,1996年5月获法国国家道桥理工学院工程科学博士学位。
1998年1月任杭州市计划委员会主任助理,1999年5月任杭州市计划委员会副主任,2000年11月任省信息产业厅副厅长,2003年12月至2006年1月在金华市挂职任副市长。
2006年11月,任浙江省信息产业厅厅长。
高鹰忠,1968年5月生,内蒙古人,1989年8月毕业于浙江工业大学机械系,同年参加工作。
1991年7月获巴黎国家高等技术科学学院工程硕士学位,1996年5月获法国国家道桥理工学院工程科学博士学位。
1998年1月任杭州市计划委员会主任助理,1999年5月任杭州市计划委员会副主任,2000年11月任省信息产业厅副厅长,2003年12月至2006年1月在金华市挂职任副市长。
2006年11月,任浙江省信息产业厅厅长。
浙江省水利厅
陈川,1955年6月生,江苏南通人,1970年12月参加工作,1974年6月加入中国共产党。
大学普通班,南京气象学院农业气象专业毕业。
历任解放军83112部队战士,江苏南通地区气象台干部,丽水地区农村政策研究室副主任、农工部副部长,景宁畲族自治县委常委、组织部长,景宁畲族自治县委副书记兼组织部长,丽水地区监察局副局长、局长、党组书记,云和县委书记,丽水地委委员、纪委书记,省纪委常委、监察厅副厅长,省纪委副书记、监察厅副厅长。
2005年9月,任省水利厅厅长、党组书记。
浙江省农业厅
孙景淼,1958年3月生,浙江杭州人,研究生毕业,1982年12月入党。
现任职务:
中共杭州市委委员,市政府党组成员、副市长。
工作简历:
1974.11—1979.02萧山县头蓬公社知青;1979.02—1981.02杭州纺织技工学校读书;1981.02—1983.09杭州第二棉纺织厂南织车间工人、团总支书记;1983.09—1985.07中共浙江省委党校青干班学习;1985.07—1985.09杭州第二棉纺织厂北织分厂党总支副书记;1985.09—1988.09共青团杭州市委常委、办公室主任、调研室主任;1988.09—1993.09共青团杭州市委副书记、党组成员;1993.09—1995.01杭州市统计局党组成员、副局长;1995.01—1997.06杭州市统计局党组书记、局长;(1995.05—1997.02浙江大学党政干部研究生课程进修班管理工程专业学习)1997.06—2002.04中共淳安县委副书记、代县长、县长(副厅级)。
(1998.09—2000.07中共浙江省委党校领导干部政治经济专业研究生班学习)2002.04—2002.05中共杭州市委委员,市政府党组成员、副市长,淳安县委副书记、县长。
2002.05—中共杭州市委委员,市政府党组成员、副市长。
2007年2月杭州市委常委、副市长。
2008年2月浙江省农业厅厅长。
浙江省林业厅
楼国华,1954年8月生,浙江诸暨人,1973年3月参加工作,1977年6月加入中国共产党,省委党校研究生学历。
曾任诸暨县大桥乡党委委员、团委书记,诸暨县应店街公社党委委员、管委会副主任,诸暨县紫云公社党委副书记、书记,诸暨县大西区委副书记、书记,诸暨县枫桥区委书记,诸暨市委常委、市委办主任、政法委书记,东阳市委副书记兼经济开发区管委会主任,东阳市委副书记、副市长、市长,金华县委书记、县人大常委会主任,永康市委书记,金华市委常委、永康市委书记、人大常委会主任,金华市委常委、义乌市委书记、人大常委会主任。
2007年5月任浙江省林业厅厅长,党组书记。
十一届省委候补委员、十二届省委委员。
浙江省对外贸易经济合作厅
金永辉,2008年2月29日任浙江省对外贸易经济合作厅厅长。
浙江省文化厅
杨建新,1952年5月26日生于杭州市,1969年下放浙江生产建设兵团务农。
历任:
浙江师范学院教师,团省委宣传部副部长,《浙江青年》杂志社主编,浙江省委宣传部副处长,文明办主任,办公室主任,省委外宣办(省政府新闻办)主任,省委宣传部副部长,省委台湾工作办公室(省政府台湾事务办公室)主任。
现任浙江省文化厅党组书记、厅长。
浙江省卫生厅
杨敬,1957年7月11日生,汉族,河南西平人,高级讲师(副教授)。
1977年参加工作,1986年加入中国共产党。
1983年毕业于上海医科大学公共卫生系,现在浙江大学管理学院管理工程(行政管理)专业就读硕士研究生课程。
在上海医科大学就读前在浙江省龙游县社阳公社卫生院工作;1983年起任浙江省卫生学校流行病学教师、讲师、高级讲师,教务处副科长、科长;1994年起任浙江省卫生厅卫生防疫处副处长、处长、浙江省政府地方病防治领导小组办公室主任、厅办公室主任、《健康报》浙江记者站站长;2000年4月任浙江省卫生厅党组成员、副厅长。
现任浙江省卫生厅厅长、卫生部爱滋病专家咨询委员会委员,在浙江省医学会、浙江省预防医学会、浙江省卫生经济学会、浙江省防痨协会、浙江省性病爱滋病防治协会、浙江省麻风病防治协会等社团兼职。
有较丰富的预防医学教学和行政管理经验,参与编写公开出版的高校和中专教材6本,发表学术论文多篇。
浙江省人口和计划生育委员会
章文彪,1957年11月29日生,浙江玉环人;1975年3月参加工作,1979年4月加入中国共产党。
大学专科,汉语言文学专业;大学本科,经济管理专业;省委党校在职研究生,经济学专业。
曾任玉环县县长助理,温岭市委常委、组织部部长、市委副书记,三门县委书记兼县长、县委书记,衢州市委常委、组织部部长、市委副书记。
2006年3月任省人口和计划生育委员会党组书记、主任。
浙江省审计厅
谢力群,1956年5月生,浙江松阳人。
1975年3月参加工作,1982年1月加入中国共产党。
1982年浙江农业大学农机设计与制造专业毕业。
中央党校研究生。
曾任庆元县委农工部副部长、菊隆区委书记,庆元县委常委、副县长,县委副书记、县长,县委书记、县长,县委书记、县人大主任,省农业厅副厅长、党组成员,党组副书记,丽水地委副书记、专员,丽水市委副书记、市长。
2004年1月,任浙江省审计厅党组书记,厅长,是十一届浙江省委委员、十届全国人大代表。
省政府直属厅局正职简历2
浙江省地质勘查局
华宣奎,1959年9月出生,浙江宁海人。
1991年5月加入中国共产党,1985年10月参加工作,中国科学院南京地理研究所自然地理专业毕业,研究生学历。
历任浙江省计经委国土办干部、浙江省计经委国土办主任科员、浙江省计经委办公室文秘科科长、浙江省计经委办公室副主任、温岭市副市长(下派锻炼)、浙江省计经委外资处副处长。
2001年11月任浙江省国土资源厅副厅长、党组成员,其间2003年12月—2006年1月在丽水市挂职任副市长、市政府党组成员。
2007年3月任浙江省国土资源厅副厅长、党组成员,省地勘局局长、党委书记。
省人大、省政协直属厅局正职简历
浙江省人大常委会法制工委主任丁祖年
丁祖年,1958年12月生,福建晋江人。
1977年9月参加工作。
研究生学历。
现任浙江省人大常委会法制工作委员会副主任,省人大法制委员会副主任委员。
2006年8月任浙江省人大常委会法制工委主任。
浙江省人大常务委员会办公厅主任
李理
杭州市委
叶明:
男,汉族,1956年9月生,浙江缙云人。
曾任浙江省缙云县舒洪中学代课教师、县印刷厂美工。
1984年8月参加工作,1983年6月加入中国共产党,研究生毕业。
历任浙江省委办公厅综合处助理秘书、副主任科员,会议处副处长、秘书一处处长,办公厅副主任,中共浙江省委副秘书长、省直机关工委书记,杭州市委副书记。
2002年2月任中共杭州市委副书记、纪律检查委员会书记。
王金财:
男,汉族,1954年11月出生,浙江杭州人。
1972年12月参加工作,1974年10月加入中国共产党,大专毕业。
历任解放军战士,余杭县翁梅公社共青团团委负责人、人武部副部长、部长、公社党委委员、管委会副主任,中共余杭县五杭公社党委书记、五杭镇委书记、临平区委书记,余杭县农业局党委书记,中共余杭县委常委、组织部部长、县(市)委副书记、县(市)委党校校长,余杭经济技术开发区党组书记、管委会主任,中共杭州市委组织部副部长,中共建德市委书记(副厅级),中共杭州市委组织部部长。
2002年2月任中共杭州市委常委、组织部部长。
2004年11月中共杭州市委常委、萧山区委书记。
2007年2月杭州市委副书记。
于跃敏(女):
女,汉族,1958年4月出生,江苏宿迁人。
1974年9月参加工作,1975年12月加入中国共产党,大学毕业。
历任江苏省宿迁县晓店公社知青,峰山大队共青团支部书记、党支部副书记,公社党委委员、革委会副主任,县委工作队驻新庄工作组副组长,江苏省淮阴师范专科学校中文系学生,绍兴市柯桥中学教师、校共青团团委副书记,共青团绍兴县(市)委书记,中共绍兴市越城区委常委、宣传部部长,中共杭州市上城区委宣传部副部长、部长、区教育局党委书记,中共杭州市上城区委常委、宣传部部长,中共杭州市委宣传部副部长,中共杭州市下城区委书记,中共杭州市委委员,下城区人大常委会主任。
2002年2月任中共杭州市委常委。
2002年5月任中共杭州市委常委、宣传部部长。
2004年11月任杭州市委常委、组织部长。
齐毓春,男,1952年2月出生,浙江义乌人,中共党员,曾就读于楂林中心小学,义乌苏溪中学毕业后于1969年2月应征入伍,人伍第二年被提拔为干部。
1984年参加了全国高等教育自学考试,1986年6月获南京大学颁发的毕业证书。
历任战士、文书、政治指导员、师组织干事、集团军秘书处副处长、纪委办公室主任。
组织处处长、团政委、师政治部主任,中国人民解放军73061部队(南京军区第12集团军)政治部副主任,浙江省军区政治部副主任,浙江省军区政治部副主任兼杭州警备区政委;2004年10月任杭州市委常委、杭州警备区政委,浙江省军区政治部副主任。
吴鹏飞,男,1954年6月生,浙江青田人,1974年8月参加工作,1976年7月加入中国共产党,中共浙江省委党校在职研究生毕业。
历任浙江省庆元县人事局干部,龙泉县人事局干部,龙泉县委常委、团县委书记,龙泉县委常委、政法委书记,丽水地区公安处处长、党组副书记,公安处处长、党组书记,绍兴市公安局局长、党委书记,绍兴市委常委、市公安局局长,浙江省公安厅副厅长、党委委员。
2004年10月任中共杭州市委委员、常委、政法委副书记、市公安局党委书记、局长,浙江省公安厅副厅长、党委委员,一级警监。
孙景淼:
男,1958年3月生,浙江杭州人,汉族,研究生毕业,1982年12月入党。
现任职务:
中共杭州市委委员,市政府党组成员、副市长。
工作简历:
1974.11—1979.02萧山县头蓬公社知青;1979.02—1981.02杭州纺织技工学校读书;1981.02—1983.09杭州第二棉纺织厂南织车间工人、团总支书记;1983.09—1985.07中共浙江省委党校青干班学习;1985.07—1985.09杭州第二棉纺织厂北织分厂党总支副书记;1985.09—1988.09共青团杭州市委常委、办公室主任、调研室主任;1988.09—1993.09共青团杭州市委副书记、党组成员;1993.09—1995.01杭州市统计局党组成员、副局长;1995.01—1997.06杭州市统计局党组书记、局长;(1995.05—1997.02浙江大学党政干部研究生课程进修班管理工程专业学习)1997.06—2002.04中共淳安县委副书记、代县长、县长(副厅级)。
(1998.09—2000.07中共浙江省委党校领导干部政治经济专业研究生班学习)2002.04—2002.05中共杭州市委委员,市政府党组成员、副市长,淳安县委副书记、县长。
2002.05—中共杭州市委委员,市政府党组成员、副市长。
2007年2月杭州市委常委、副市长。
杨戌标:
男,1956年9月生,浙江杭州人,汉族,1978.02-1982.01,浙江大学土木系学习,在职研究生,高级工程师,1984年8月入党。
现任职务:
中共杭州市委委员、市政府副市长、党组成员、市钱江新城建设指挥部总指挥。
工作简历:
1997.05—2000.05杭州市城乡建设委员会党委书记、主任,中共杭
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 浙江省委 直属 政要 领导 简历