抗战时期的川军编成Word文件下载.docx
- 文档编号:19477666
- 上传时间:2023-01-06
- 格式:DOCX
- 页数:17
- 大小:21.78KB
抗战时期的川军编成Word文件下载.docx
《抗战时期的川军编成Word文件下载.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《抗战时期的川军编成Word文件下载.docx(17页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
128师师长邓锡侯
第5军团(即24军)军团长刘文辉(刘文辉集团)
24军军长刘文辉,副军长陈光藻(刘文辉集团)
136师师长陈光藻
137师师长刘元塘
138师师长唐英
44军军长王瓒绪(刘湘集团)
149师师长郭昌明
150师师长廖震
163师师长陈兰亭
47军军长李家钰,副军长罗泽洲(邓锡侯集团分裂出来)
104师师长李家钰
第3预备军
第6军团(即20军)军团长杨森(杨森集团)
20军军长杨森,副军长夏炯(杨森集团)参加战役:
凇沪会战
133师师长杨汉域
134师师长夏炯
135师师长杨汉忠
第4预备军
43军军长郭汝栋,副军长刘公笃(杨森集团分裂出来)参加战役:
26师师长刘雨卿
1938年10月到1939年7月
第22集团军总司令邓锡侯,孙震(继任),副总司令孙震,李家钰(继任)
第4军团军团长邓锡侯
徐州会战,武汉会战
122师师长王铭章(战死滕县),王志远(继任)
124师师长孙震,曾甦元(继任)
45军军长邓锡侯,陈鼎勋(继任),副军长马毓智,陈离(继任)(邓锡侯集团)参加战役:
武汉会战
125师师长陈鼎勋,王仕俊(继任)
127师师长陈离
第23集团军总司令刘湘,唐式遵(继任)
第24军团军团长唐式遵
145师师长佟毅
146师师长刘兆黎,周绍轩(继任)
23军军长潘文华,陈万仞(继任)(刘湘集团)
147师师长杨国祯,章安平(继任)
148师师长陈万仞,潘佐(继任)
50军军长郭勋祺(刘湘集团)
144师师长郭勋祺,范子英(继任)
新7师师长田钟毅
第27集团军总司令杨森
第6军团军团长杨森
134师师长夏炯,杨汉忠(继任),杨干才(继任)
第28集团军总司令潘文华
第29集团军总司令王瓒绪
67军军长许绍宗,副军长王士,廖震(继任)(刘湘集团)参加战役:
161师师长许绍宗
162师师长彭诚孚,张竭诚(继任)
第30集团军总司令王陵基
72军军长王陵基,副军长韩全朴(刘湘集团)参加战役:
武汉会战
新13师师长刘若弼
新14师师长范楠煊
78军军长张再,副军长夏首勋(刘湘集团)参加战役:
新15师师长邓国璋
新16师师长陈良基
军委会直属
44军军长王瓒绪,廖震(继任),副军长彭诚孚,王泽浚(继任)(刘湘集团)
149师师长郭昌明,王泽浚(继任)
150师师长廖震,杨勤安(继任)
第5军团军团长刘文辉(刘文辉集团)
136师师长陈光藻,唐英(继任)
后方守备
95军军长黄隐,副军长刁世才(邓锡侯集团)
126师师长陈光藻,谢无圻(继任)
新9师师长杨晒轩
新17师师长刘树成
56军军长郭昌明(刘湘集团)
164师师长张邦本,彭焕章(继任)
88军军长范绍增(刘湘集团)
新21师师长范绍增
其它战区、集团军、军团所属
第2战区
104师师长李家钰,李青廷(继任)
178师师长李宗昉
第34军团
26师师长刘雨卿参加战役:
1939年7月到1940年7月(除第5军团外,其它军团撤消)
第22集团军总司令孙震,副总司令李家钰,董宋珩(继任)
41军军长孙震,副军长董宋珩,曾宪栋(继任),杨俊清(继任)(孙震集团)参加战役:
随枣会战,39冬季攻势
122师师长王志远
123师师长曾宪栋,陈宗进(继任)
124师师长曾甦元
45军军长陈鼎勋,副军长陈离(邓锡侯集团)参加战役:
125师师长王仕俊
第23集团军总司令唐式遵,副总司令郭勋祺
21军军长唐式遵,陈万仞(继任),副军长刘熙鉴(刘湘集团)参加战役:
39冬季攻势
146师师长周绍轩
147师师长章安平
148师师长潘佐
50军军长郭勋祺,佟毅(代理),副军长晁广顺(刘湘集团)
144师师长范子英
145师师长佟毅,孟浩然(继任)
20军军长杨森,杨汉域(继任),副军长夏炯(杨森集团)参加战役:
南昌会战,第一次长沙会战,39冬季攻势
133师师长杨汉域,夏炯(继任)
134师师长杨干才
73军原湘系部队(不做介绍)
第29集团军总司令王瓒绪,许绍宗(代理)
44军军长廖震,副军长王泽浚(刘湘集团)参加战役:
149师师长王泽浚,张竭诚(继任)
150师师长杨勤安
67军军长许绍宗,副军长彭诚孚,王士(继任)(刘湘集团)参加战役:
161师师长许绍宗,官焱森(继任)
162师师长张竭诚,佘念慈(继任)
新14师师长范楠煊,陈良基(继任)
新15师师长邓国璋,傅翼(继任)
78军军长张再,夏首勋(继任),副军长刘若弼(刘湘集团)参加战役:
第一次长沙会战,39冬季攻势
新16师师长陈良基,吴守权(继任)
136师师长唐英
川康绥靖公署主任邓锡侯
126师师长谢无圻
川陕鄂边区绥靖公署主任潘文华
164师师长彭焕章
新18师师长周成虎
重庆卫戍司令部
新25师师长李根固(刘湘集团)
第3战区
88军军长范绍增(刘湘集团)参加战役:
新21师师长范绍增,马昆山(继任),副师长吴韶金
第10战区
47军军长李家钰,副军长罗泽洲(邓锡侯集团分裂出来)参加战役:
104师师长李青廷
第32集团军29军
26师师长刘雨卿,刘广济(继任)参加战役:
南昌会战,39冬季攻势
1940年7月到1941年5月
第22集团军总司令孙震,副总司令董宋珩,陈鼎勋
41军军长孙震,副军长曾宪栋,杨俊清(孙震集团)参加战役:
枣宜会战
123师师长陈宗进
第23集团军总司令唐式遵,副总司令郭勋祺,刘雨卿(继任)
21军军长陈万仞,副军长刘熙鉴,周绍轩(继任)(刘湘集团)
146师师长周绍轩,石照益(继任)
25军非川系部队
50军军长郭勋祺,佟毅(代理),范子英(继任)(刘湘集团)
144师师长范子英,刘儒斋(继任)
145师师长孟浩然
20军军长杨汉域,副军长夏炯(杨森集团)
133师师长夏炯
第29集团军总司令王瓒绪,副总司令许绍宗,廖震(继任)
44军军长廖震,王泽浚(代理)(刘湘集团)参加战役:
149师师长张竭诚,王泽浚(继任)
67军军长许绍宗,佘念慈(继任),副军长王士,王卓凡(代理)(刘湘集团)参加战役:
161师师长官焱森
162师师长佘念慈
集团军直属
128师非川系部队
新14旅旅长李耀铣
新15旅旅长李承魁
新16旅旅长冯皓如
新17旅旅长晨杰才
72军军长王陵基,韩全朴(继任)副军长陈良基(刘湘集团)
新14师师长陈良基
新15师师长傅翼
78军军长夏首勋,副军长刘若弼(刘湘集团)
新16师师长吴守权
第36集团军总司令李家钰,副总司令高桂滋
47军军长李家钰,副军长罗泽洲(邓锡侯集团分裂出来)
川康绥靖公署主任邓锡侯,副主任潘文华
137师师长刘元塘,陈光藻(继任)
公署直属
新18师师长周成虎(刘湘集团)
第10集团军
88军军长范绍增,副军长罗君彤(刘湘集团)
新21师师长马昆山,罗君彤(继任)
第32集团军49军
26师师长刘广济,王克俊(继任)
1941年5月到1942年12月
豫南会战,第二次长沙会战
122师师长王志远,张宣武(继任)
豫南会战
125师师长王仕俊,刘万抚(继任)
暂1师师长王认曲
第23集团军总司令唐式遵,副总司令刘雨卿
21军军长陈万仞,副军长周绍轩(刘湘集团)参加战役:
第二次长沙会战
146师师长石照益
147师师长章安平,徐元勋(继任)
50军军长范子英,副军长佟毅(刘湘集团)参加战役:
144师师长刘儒斋,唐名昭(继任)
4军非川系部队
20军军长杨汉域,副军长夏炯(杨森集团)参加战役:
第二次长沙会战,第三次长沙会战
暂54师非川系部队
58军非川系部队
137师师长陈光藻
56军军长郭昌明,潘文华(继任)(刘湘集团)
新28师非川系部队
第29集团军总司令王瓒绪,副总司令廖震
44军军长王泽浚(刘湘集团)参加战役:
149师师长王泽浚,赵壁光(继任)
67军军长佘念慈,副军长王卓凡(刘湘集团)参加战役:
161师师长官焱森,何葆恒(继任)
162师师长佘念慈,孙黼(继任)
72军军长韩全朴,副军长陈良基(刘湘集团)
新13师师长刘若弼,唐郇伯(继任)
88军军长范绍增,副军长罗君彤(刘湘集团)参加战役:
新21师师长罗君彤
26师师长王克俊
1942年12月到1943年12月
41军军长孙震,副军长杨俊清,曾甦元(孙震集团)
122师师长张宣武
124师师长曾甦元,刘公台(继任)
45军军长陈鼎勋,副军长陈离,王仕俊(邓锡侯集团)
125师师长刘万抚
127师师长陈离,王澄熙(继任)
第23集团军总司令唐式遵,副总司令刘雨卿,陈万仞,李觉,陶广
21军军长陈万仞,刘雨卿(继任),副军长周绍轩(刘湘集团)参加战役:
浙赣路会战
147师师长徐元勋
28军非川系部队
144师师长唐名昭
第27集团军总司令杨森,副总司令李玉堂,欧震
20军军长杨汉域,副军长夏炯,杨干才(杨森集团)
134师师长杨干才,刘席涵(继任)
新20师非川系部队
44军军长王泽浚,副军长杨勤安(刘湘集团)
149师师长赵壁光
150师师长杨勤安,许国璋(继任)
67军军长佘念慈,副军长王卓凡(刘湘集团)
161师师长何葆恒
162师师长孙黼
第30集团军总司令王陵基,副总司令萧之楚
72军军长韩全朴,王陵基(继任),副军长陈良基,傅翼(刘湘集团)
34师师长陈良基,祝顺锟(继任)
新15师师长傅翼,江涛(继任)
78军军长夏首勋,沈久成(继任),副军长刘若弼,汤敏时(刘湘集团)
新13师师长唐郇伯
第36集团军总司令李家钰,副总司令高桂滋,陈铁
14军非川系部队
17军非川系部队
47军军长李家钰,副军长罗泽洲,李青廷(邓锡侯集团分裂出来)
104师师长李青廷,李伦(继任)
56军军长潘文华(刘湘集团)
川康边防军总指挥部总指挥刘文辉
88军军长范绍增,何绍周(继任),副军长罗君彤(刘湘集团)参加战役:
79师非川系部队
暂33师非川系部队
1943年12月到1944年10月
41军军长孙震,曾甦元(继任),副军长杨俊清,陈宗进(孙震集团)
123师师长陈宗进,汪朝濂(继任)
124师师长刘公台
45军军长陈鼎勋,副军长陈离,王仕俊(邓锡侯集团)参加战役:
鄂西会战,常德会战
125师师长刘万抚,汪匣峰(继任)
127师师长王澄熙
69军非川系部队
第23集团军总司令唐式遵,副总司令陶广,陈万仞,佟毅
21军军长刘雨卿,副军长周绍轩,岳星明(刘湘集团)
146师师长石照益,戴传薪(继任)
147师师长徐元勋,傅秉勋(继任)
50军军长范子英,佟毅(继任),田钟毅(继任),副军长吴鹤云,周绍轩,潘佐(刘湘集团)
144师师长唐名昭,罗洁荧(继任)
148师师长潘佐,廖敬安(继任)
新7师师长田钟毅,黄伯光(继任)
20军军长杨汉域,副军长夏炯,杨干才(杨森集团)参加战役:
133师师长夏炯,周翰熙(继任)
134师师长刘席涵
44军军长王泽浚,副军长杨勤安,孙黼(刘湘集团)参加战役:
149师师长赵壁光,陈春霖(继任)
150师师长许国璋(战死常德),赵壁光(继任)
161师师长何葆恒,熊执中(继任)
162师师长孙黼,何葆恒(继任)
第30集团军总司令王陵基,副总司令萧之楚,彭位仁
72军军长王陵基,傅翼(继任),副军长汤敏时(刘湘集团)参加战役:
34师师长祝顺锟
新15师师长江涛
47军军长李家钰,李宗昉(继任),副军长李青廷(邓锡侯集团分裂出来)
104师师长李伦
178师师长李宗昉,康庄(继任)
新18师师长周成虎,李元宗(继任)(刘湘集团)
88军军长何绍周,刘嘉树(继任),副军长罗君彤,萧冀勉(刘湘集团)
26师师长王克俊,曹天戈(继任)
1944年10月到1945年7月
123师师长汪朝濂
45军军长陈鼎勋,副军长王仕俊(邓锡侯集团)
125师师长汪匣峰
21军军长刘雨卿,副军长周绍轩,岳星明,孟浩然(刘湘集团)
145师师长孟浩然,凌谏衔(继任)
146师师长戴传薪
147师师长傅秉勋
50军军长田钟毅,副军长吴鹤云,潘佐(刘湘集团)
144师师长罗洁荧
148师师长廖敬安
新7师师长黄伯光
10军非川系部队
20军军长杨汉域,杨干才(继任),副军长刘席涵(杨森集团)参加战役:
长衡会战,桂柳会战
133师师长周翰熙
134师师长刘席涵,伍重严(继任)
26军非川系部队
37军非川系部队
长衡会战
149师师长陈春霖,副师长李铁青
150师师长赵壁光,副师长杨自立
161师师长熊执中,副师长李堃
162师师长何葆恒,副师长周青廷
62军非川系部队
79军非川系部队
第30集团军总司令王陵基,副总司令萧之楚,彭位仁,廖震
72军军长傅翼,副军长汤敏时(刘湘集团)
第36集团军总司令李家钰(战死豫中),刘戡(继任),李玉堂(继任),副总司令高桂滋,陈铁,刘祖舜,方先觉
47军军长李宗昉,副军长李青廷,李伦(邓锡侯集团分裂出来)
104师师长李伦,杨显明(继任)
178师师长康庄
独立旅旅长李树骅
独立旅旅长朱果
川康边防军总指挥部总指挥刘文辉,副总指挥唐英
136师师长唐英,刘元萱(继任)
直属旅旅长刘元萱,唐英(继任)
靖边司令部司令邓秀廷
第32集团军
88军军长刘嘉树,副军长罗君彤,柏辉章(刘湘集团)
第32集团军49军
26师师长曹天戈
第5战区
暂1师师长李才桂
1945年7月后
第22集团军总司令孙震,副总司令董宋珩,陈鼎勋,李宗昉
41军军长曾甦元,副军长杨俊清,陈宗进(孙震集团)参加战役:
长豫西鄂北会战
123师师长
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 抗战时期 川军 编成