湖北省各高等院校历任校院长详细情况文档格式.docx
- 文档编号:19113009
- 上传时间:2023-01-03
- 格式:DOCX
- 页数:12
- 大小:19.33KB
湖北省各高等院校历任校院长详细情况文档格式.docx
《湖北省各高等院校历任校院长详细情况文档格式.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《湖北省各高等院校历任校院长详细情况文档格式.docx(12页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
2004年至今担任三峡大学科技学院院长。
2002年至今担任武汉科技大学城市学院院长。
曹刚:
2002年至今担任湖北工业大学工程技术学院院长。
金勇:
2009年至今担任湖北工业大学商贸学院院长。
涂方剑:
2002年至今担任武汉工程大学邮电与信息工程学院院长。
杨崇才:
现任武汉纺织大学外经贸学院院长。
陈勇:
2003年至今担任湖北汽车工业学院科技学院院长。
周贤江:
2003年至今担任武汉体育学院体育科技学院院长。
陈伯山:
2003年至今担任湖北师范学院文理学院院长。
张忠海:
2003年至今担任孝感学院新技术学院院长。
刘杰书:
2010年至今担任湖北民族学院科技学院院长。
惠震:
2004年至今担任湖北医药学院药护学院院长。
涂汉军:
2010年至今担任湖北医药学院院长。
王典洪:
2004年至今担任中国地质大学江城学院院长。
王金琼:
2004年至今担任长江大学文理学院院长。
孙首臣:
2004年3月至今担任长江大学工程技术学院院长。
沈振煜:
2004年至今担任华中师范大学武汉传媒学院院长。
陈焕春:
2006年至今担任华中农业大学楚天学院院长。
马蜂:
2012年至今担任武汉软件工程职业学院院长。
郑乐平:
2008年至今任湖北国土资源职业学院院长。
胡宗慧:
2010年至今担任武汉信息传播职业技术学院院长。
冯中朝:
2009年4月任长江工程职业技术学院院长、党委副书记。
马必学:
2013年3月至今担任武昌职业学院院长。
游清泉:
2002年5月至今担任湖北开放职业学院院长。
王展宏:
2010年至今担任武汉工程职业技术学院院长。
周文:
2001年至今担任荆州职业技术学院院长。
徐功瑾:
2002年8月至今担任湖北轻工职业技术学院院长。
戴国强:
2009年10月至今担任咸宁职业技术学院院长。
胡明钦:
现任湖北工程职业学院院长。
洪秀军:
2008年11月至今担任三峡旅游职业技术学院院长。
熊安锋:
2010年至今担任天门职业学院院长。
李勇:
2002年至今担任武昌工学院院长。
许云:
2014年3月至今担任襄阳汽车职业技术学院党委副书记、院长。
涂文学:
2009年12月至今担任武汉城市职业学院院长。
陈方晔:
2009年至今任湖北交通职业技术学院院长。
吴基良:
2011年6月至今担任湖北科技学院院长;
彭育园:
现任湖北科技学院党委书记。
熊仕涛:
2011年3月至今担任武汉船舶职业技术学院院长。
刘重兴:
2012年至今担任武汉警官职业学院院长。
赵鹏大:
(1988.4.9至2003.06.03,任中国地质大学(武汉)校长);
张锦高:
(2003.06.03至2010.12.06,任中国地质大学(武汉)校长);
王焰新:
(2010.12.06至现任,任中国地质大学(武汉)校长)。
孙济中:
(1984至1995.5,任华中农学院院长、华中农业大学校长);
张端品:
(1995.5至2007.4,华中农业大学校长,2011.3至现今,任武汉生物工程学院校长);
邓秀新:
(2007.6至今,华中农业大学校长)。
章开沅:
(1983至1985,任华东师范学院院长、1985至1991,任华东师范大学校长);
王庆生:
(1991至1999,任华东师范大学校长);
路钢:
(1999.1至2001.2,任华东师范大学校长);
谷士文:
(2001.2至2003.4,任华东师范大学校长);
马敏:
(2003.4至现今,任华东师范大学校长)。
徐章煌:
(1983.4至1984.9,任武汉师范学院院长);
徐章煌:
(1984.9至1993.3,任湖北大学校长);
安明道:
(1993.3至1998.2,任湖北大学校长);
蔡勖:
(1998.2至1998.12,任湖北大学校长);
吴传喜:
(2000.1至2011.3.7,任湖北大学校长);
熊健民:
(2011.3.7至现在,任湖北大学校长)。
贾青波:
(1983.12至1988.7,任中南民族学院院长);
哈经雄:
(1988.7至1997.4,任中南民族学院院长);
彭英明:
(1997.4至2000.9,任中南民族学院院长);
李步海:
(2000.9至2002.12,任中南民族学院院长);
陈达云:
(2002.12至2005.2,任中南民族大学校长);
高瑞:
(2005.2至2008.6,任中南民族大学校长);
雷召海:
(2008.6至2012.3,任中南民族大学校长),李金林:
(2012.3到至今,任中南民族大学校长)。
程时兴:
2013年至今现任武汉铁路职业技术学院院长。
江汉大学历任校长:
杨卫东:
2007年9月至今担任江汉大学校长;
李进才:
2002年6月至2007年9月任江汉大学校长;
柏盛湘:
1994年8月至2002年6月任江汉大学校长;
刘胜荣:
1988年6月至1990年8月任江汉大学校长;
王永超:
1990年8月至1994年8月任江汉大学校长。
何盛明:
(1984.5至1985.10,湖北财经学院院长)何盛明:
(1985.10至1994.10,中南财经大学校长);
汪行远:
(1994.10至1999.1,中南财经大学校长);
吴俊培:
(1999.1至2000.5,中南财经大学校长),章若龙:
(1984.12至1988.4,中南政法学院院长);
郑承泉:
(1993.6至1997.6中南政法学院院长);
吴汉东:
(1997.6至2000.5中南政法学院院长);
(2000.5至现今,任中南财经政法大学校长)。
黄树槐:
1984年12月至1993年1月任华中工学院院长、华中理工大学校长);
杨叔子:
(1993年1月至1997年6,任华中理工大学校长);
周济:
(1997.06至2001.12,任华中理工大学校长);
樊明武:
(2001.12至2005.3,任华中科技大学校长);
李培根:
(2005.3至至今,任华中科技大学校长)。
吴再德:
(1984至1992,任同济医科大学校长);
薛德麟:
(1992至1997,洪光祥:
(1997.9至2000任武汉城市建设学院院长)。
朱国伟:
(武汉交通科技大学校长);
张清杰:
(2010.6至现今,任武汉理工大学校长);
周祖德:
(2000.5至201.6,任武汉理工大学校长)。
欧阳世翕:
(1995.1至1997.2,任武汉工业大学校长);
李世普:
(1997.2至2000.5,任武汉工业大学校长);
袁润章:
1984至1995.1,任武汉工业大学校长);
刘民钢:
2013年5月至今担任武汉轻工大学校长。
邓院方:
2011年8月起任武汉商学院院长、党委副书记;
郑光喜:
2009年6月起任武汉商学院党委书记。
2011年3月至今担任武汉生物工程学院校长。
孔建益:
2006年7月至今担任武汉科技大学校长;
刘光临:
2001年至2006年6月任武汉科技大学校长;
汪厚植1995年6月至2001年任武汉冶金科技大学校长。
艾昌清:
2002年至今任武汉科技职业学院院长;
陈杰峰:
2002年至今担任随州职业技术学院院长。
三峡大学历任校长:
刘德富:
2001年10月至2007年6月任三峡大学校长;
李建林:
2007年6月至2012年4月任三峡大学校长;
何伟军:
2012年4月至今担任三峡大学校长。
海军工程大学历任校长:
校长郭立峰政委余献义.
孟占勇:
1978年11月至1983年9月任武汉化工学院院长;
陈古圣:
1983年9月至1985年12月任武汉化工学院院长;
1985年12月至1993年10月任武汉化工学院院长;
蒋子铎:
1993年10月至1997年2月任武汉化工学院院长;
钟康:
1997年2月至2002年12月任武汉化工学院院长;
吴元欣:
2002年12月至2007年06月任武汉工程大学校长;
李杰:
2007年6月至今担任武汉工程大学校长。
王文海:
2007年至今担任武汉工贸职业学院院长。
2009年12月至今担任武汉城市职业学院院长;
张元树:
2011年9月至今担任武汉城市职业学院党委书记。
韦一良:
2009年8月至现今任武汉纺织大学校长;
张建钢:
2000年12月至2009年8月任武汉科技学院校长;
陈克强;
1994年1月至1998任武汉纺织工学院院长、1998年1月至2000年12月任武汉科技学院校长;
曾祺林:
(2010.2至现今,任武汉工业学院校长、2005.12至2008.9,任湖北广播电视大学校)。
韦一良 2007.11至2009.8,任武汉工业学院院长)李杰:
(2002.12至2007.6,任武汉工业学院院长);
徐广文1994,任武汉粮食工业学院院长)。
吴麟章:
2006年至今担任荆楚理工学院院长。
杨宗凯:
(2011.9至现今,任华中师范大学校长);
(2003.6至2011.9,任华中师范大学校长);
(2001.2至2003.4,任华中师范大学校长);
(1999.1至2001.2,任华中师范大学校长);
(1991.6至1999.1,任华中师范大学校长);
(1985.8至1991.3,任华中师范大学校长)。
湖北工学院历任院长:
2011年7月至今担任湖北工业大学校长;
2001年10月至2005年任湖北工学院院长、2005年至2011年7月任湖北工业大学校长;
潘安福:
1998年至2001年湖北工学院院长;
宋尔涛:
1993年至1997年任湖北工学院院长;
席宏卓:
1985年至1993年任湖北工学院院长。
陈海峰:
2013年5月至今担任湖北工业职业技术学院院长。
曹诗权:
2002年3月至今担任湖北警官学院院长。
林壬子(院长):
1992年8月起至1994年6月
华北庄(院长):
1994年6月起至2003年8月江汉石油学院院长
李同明(院长):
1993年11月起至2003年9月任湖北农学院院长
关春明(校长):
1985年6月起至1992年8月
白崇礼(校长):
1992年8月起至1999年任荆州师范高等专科学校校长
董泽芳(院长):
2000年起至2003年8月任荆州师范学院院长:
张昌民(校长):
2003年8月起至现今任长江大学校长。
历任党委书记
朱业宏(党委书记):
2013年06月起至现今任长江大学党委书记。
宋丛文:
2012年1月至今担任湖北生态工程职业技术学院院长;
肖创伟:
现任湖北生态工程职业技术学院党委书记。
游敏:
2009年至今任湖北三峡职业技术学院院长。
2010年至今任湖北体育职业学院院长。
李儒寿:
2011年12月至今担任湖北文理学院院长。
田曙曦:
2008年至今担任湖北生物科技职业学院院长。
王华:
2001年1月至2010年3月担任湖北中医学院院长、2010年3月至今任湖北中医药大学校长;
张六通:
1987年至2000年12月任湖北中医学院院长。
李友芳:
2009年至今担任黄冈科技职业学院院长、党委书记。
陈年友:
2009年至今担任黄冈职业技术学院院长。
2004年至今任黄石职业技术学院院长。
李宏:
2011年至今任湖北理工学院院长。
湖北师范学院历任院长:
邵达成:
1979年至1983年担任湖北师范学院院长;
王士俊:
1983年至1991年担任湖北师范学院院长;
王念孔:
1991年至1994年担任湖北师范学院院长;
刘孔皋:
1994年至2000年担任湖北师范学院院长;
冯广艺:
2000年至2007年担任湖北师范学院院长;
向显智:
2007年至今担任湖北师范学院院长。
黄冈师范学院历任院长:
叶芃,尚刚.
荆州师范学院历任院长:
院长:
董泽芳.
戴小明:
2005年7月至今担任湖北民族学院院长;
胡茂成:
2006年至2014年6月担任湖北民族学院党委书记。
襄樊学院历任院长:
李儒寿.
唐小禾:
1994年5月至2003年11月担任湖北美术学院院长;
徐勇民:
2003年11月至今担任湖北美术学院院长。
孝感学院历任院长:
吴崇恕:
1993年5月至2000年2月担任孝感师范高等专科学校校长、2000年3月至2007年8月担任孝感学院院长。
丁么明:
2007年8月至2011年12月担任孝感学院院长、2011年12月至今担任湖北工程学院院长。
张红:
2003年至今担任湖北青年职业学院党委副书记、院长;
马大奎:
现任湖北青年职业学院党委书记。
钟毓宁:
2013年7月至今担任湖北汽车工业学院院长、党委副书记。
胡仲军:
2003年至2013年7月担任湖北汽车工业学院院长。
咸宁学院历任院长:
吴基良.
郧阳医学院历任院长:
涂汉军.
彭志敏:
2005年至今担任武汉音乐学院院长。
李洪渠:
2013年任武汉职业技术学院院长。
赵世举:
2003年6月任襄樊学院理工学院院长。
袁全汉:
2008年至今任仙桃职业学院党委书记、院长。
蔡泽寰:
2012年4月至今担任襄阳职业技术学院院长。
湖北农学院历任院长:
孙济中.
武汉商业服务学院历任院长:
张元树.
湖北教育学院历任院长:
罗五金.
通信指挥学院历任院长:
陈黎升任通信指挥学院政委,赵方任通信指挥学院院长.
军事经济学院历任院长:
周来信.
空军雷达学院历任院长:
王永良.
吕万刚:
2006年至今担任武汉体育学院院长。
孙义良
童应学:
2010年至今担任沙市职业大学校长。
张俊:
2005年至今担任三峡电力职业学院院长。
鄂州职业大学历任校长:
孔国庆。
吕忠梅:
2008年6月至今担任湖北经济学院院长;
许建国:
2002年9月至2008年2月任湖北经济学院院长。
2006年至今担任湖北第二师范学院院长。
张建军:
2004年至今担任湖北财税职业学院院长。
郧阳师范高等专科学校历任校长:
喻斌:
1993年至今担任郧阳师范高等专科学校校长。
湖北药检高等专科学校历任校长:
王华。
黄石高等专科学校历任校长:
李宏。
襄樊职业大学历任校长:
李儒寿。
随州职业大学历任校长:
方喜祥。
湖北财经高等专科学校历任校长:
韦一良。
沙洋师范高等专科学校历任校长:
吴麟章。
吕文亮:
2002年至今担任湖北中医药高等专科学校校长。
湖北省广播电视大学历任校长:
骆家宽。
(2011.6至现今,任咸宁学院院长);
陈禹九:
(2002.12至2011.6,任咸宁学院院长)。
黄木生:
(1998至2010任湖北经济管理大学校长,长江职业学院院长);
田巨平:
(2006.8至2011.10任鄂州职业大学校长,2011.10至现今任长江职业学院院长)。
饶水林:
2004年至今担任鄂东职业技术学院党委书记、院长。
顿祖义:
2000年至今担任恩施职业技术学院院长。
(2006.8至2011.10任鄂州职业大学校长);
孔国庆:
(2011.10至现今任鄂州职业大学校长)。
湖北省经济管理干部学院
黄学:
1984至1990年湖北省经济管理干部学院副院长、院长,
本文由()整理原创发布。
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 湖北省 高等院校 历任 院长 详细情况