南阳市党政主官擢升情况分析.docx
- 文档编号:10988689
- 上传时间:2023-02-24
- 格式:DOCX
- 页数:9
- 大小:16.60KB
南阳市党政主官擢升情况分析.docx
《南阳市党政主官擢升情况分析.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《南阳市党政主官擢升情况分析.docx(9页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
南阳市党政主官擢升情况分析
南阳市党政主官擢升情况分析
南阳市党政主官擢升情况分析
1994年7月1日,国务院批准撤销南阳地区,设立地级南阳市。
24年来历任8任市委书记;9任市长除现任党政主官(市委书记穆为民,市长程志明)外,
哪些党政主官擢升了?
市委书记
1人直接擢升副省职2011.05-2013.04李文慧
三门峡市委书记。
南阳市委书记,河南省人大常委会副主任
2006.11-2011.05黄兴维
南阳市委副书记、市长.南阳市委书记。
省政协社会和法制委员会主任
2004.01-2006.11何东成
河南省南阳市委副书记。
市长。
南阳市委书记。
河南省人民政府省长助理
2001.01-2004.01马万令
驻马店市委书记;南阳市委书记;河南省人大财经委主任、省长助理
1998.09-2001.01孙兰卿
河南省南阳市委副书记。
市长。
南阳市委书记。
1994.10-1998.09李清彪
河南省南阳市委副书记。
市长。
南阳市委书记
1993.05-1994.10毛兴中
河南省南阳市委副书记。
市长。
南阳市委书记
1991.01-1993.04张洪华
河南省南阳地委副书记、行署专员;河南省南阳地委书记、行署专员;河南省南阳地委书记;
河南省副省长、党组成员政协河南省委员会副主席、党组副书记
1986.06-
1990.12李金明
河南省南阳地委副书记河南省南阳地委书记。
浙江省委秘书长。
浙江省委常委、杭州市委书记。
浙江省委副书记、省纪委书记。
浙江省政协主席、党组书记。
全国政协人口资源环境委员会副主任
1983.04-1986.05宋国臣
安阳地委副书记。
南阳地委书记。
开封市委书记、市人大常委会主任。
郑州市委书记。
1河南省委常委、郑州市委书记。
河南省委常委、省纪委书记。
河南省人大常委会副主任
1981.05-1983.04刘正威
河南省委副秘书长。
河南省南阳地委副书记、书记。
河南省委书记(当时设有第一书记)、副书记。
贵州省委副书记。
贵州省委书记、贵州省人大常委会主任。
中央国家机关工委副书记(部长级)。
1980.08-1981.05孙玉尊
商丘地委第一书记,南阳地委书记;河南省财贸委员会主任
1977.12-1980.08孙胜名
南阳地区革命委员会主任南阳地委书记;
1975.11-1977.12胡少华
南阳地区革命委员会主任南阳地委书记;
1972.01-1975.11张学清
南阳地区革命委员会主任南阳地委书记;
1971.01—1972.01
董万里
南阳地革委党的核心小组组长
1969.12—1971.01
张成国
南阳地区革命委员会主任南阳地革委党的核心小组组长
1956.02—1968.05林晓
河南省人民政府南阳区专员公署专员地委书记
1953.07—1956.02王培育
南阳地委副书记、第一书记,商丘地委第一书记,河南省委文教部副部长兼省科委副主任、党分组书记,郑州大学党委书记、代校长。
开封地委书记、地区革委会副主任,河南省科委主任,省科教办第一副主任,省文委主任。
河南省人大常委会副主任
1952.11—1953.07杨立功
南阳地委秘书长。
南阳地委书记,洛阳第一拖拉机制造厂厂长、党委书记。
洛阳工学院第一任院长。
农业机械部、第八机械工业部副部长,农林部副部长、部长,农业机械部部长
1951.06—1952.11戴苏理
豫西区第6地委书记。
河南省南阳地委副书记、书记。
河南省委组织部副部长。
河南省委常委、省委秘书长兼任省委农村工作部部长。
中共信阳地委书记。
河南省委书记处候补书记。
中共中央中南局3线建设委员会副主任。
河南省委常委。
河南省委副书记、省革委会副主任。
河南省委书记、省革委会副主任。
河南省委书记、河南省副省长。
河南省委书记、河南省代省长、省长兼任省农业委员会主任。
辽宁省委常务书记。
辽宁省委书记。
辽宁省顾问委员会主任1949.03.15--1951.06赵紫阳
桐柏区党委副书记兼桐柏军分区副政治委员。
南阳地委书记兼南阳军分区政治委员。
中共中央华南分局常务委员、秘书长、农村工作部部长、副书记广东省委书记处书记、第二书记、第一书记,中共中央中南局书记处书记,曾兼任广东省军区政治委员、广州军区第三政治委员。
中共内蒙古自治区委员会书记、广东省委第一书记。
四川省委第一书记兼成都军区第一政治委员。
政协全国委员会副主席。
中央政治局委员。
中央政治局常委。
中共中央财经领导小组组长;
国务院副总理。
国务院总理,中共中央副主席、中央政治局常务委员会委员。
国务院科技领导小组组长。
代理党中央总书记。
中央委员会总书记、中央政治局常务委员会委员,中央政治局委员,并任中共中央军委第一副主席。
市长
2人间接擢升副省职1人判处有期徒刑15年
2009.03.07-2013.04穆为民
河南省郑州市委常委,市人民政府副市长、党组成员;河南省南阳市委副书记、代市长;市长。
市委书记
2006.12—2009.03.07
朱广平洛阳市市委副书记。
南阳市委副书记、市长。
南阳市政协主席。
2011年以受贿罪[481.36万元人民币、2.4万美元、0.5万欧元、0.5万澳元、35万日元]判处朱广平有期徒刑15年。
2004.04–2006.12
黄兴维省科学技术协会主席、党组书记。
南阳市委副书记、市长.
南阳市委书记。
省政协社会和法制委员会主任
2001.02-2004.01何东成
河南省委宣传部副部长兼省文联党组书记(正厅级),河南省南阳市委副书记。
市长。
南阳市委书记。
河南省人民政府省长助理
1998.09-
2001.01王菊梅(女)河南省妇联副主席、党组成员
南阳市委副书记、代市长;市长;
河南省委组织部副部长、省人事厅厅长、党组书记,省编制委员会办公室主任;河南省人民政府副省长、省政府党组成员。
河南省人大常委会副主任
1997.08-1998.09孙兰卿
河南省南阳市委副书记。
市长。
南阳市委书记。
1994.10-1997.08符文朗
新乡市委书记河南省人大常委会环境与资源保护工作委员会副主任
1993.05-1994.10李清彪
河南省行署专员南阳市委副书记。
市长。
南阳市委书记。
1991.03-1993.05毛兴中南阳地委书记,
南阳市人大常委会主任。
被1.5万元人民币击倒。
1983.06-
1991.03张洪华
河南省南阳地区经委副主任;河南省南阳地委副书记、行署专员;河南省南阳地委书记、行署专员;河南省南阳地委书记;
河南省副省长、党组成员政协河南省委员会副主席、党组副书记
1979.11-1983.05张振生
南阳地区革命委员会主任行署专员
1978.01—1979.11孙胜名
南阳地区革命委员会主任南阳地委书记;
1975.11—1977.12胡少华
南阳地区革命委员会主任南阳地委书记;
1972.02—1975.10张学清
南阳地区革命委员会主任南阳地委书记;
1968.05—1972.01张成国
南阳地区革命委员会主任南阳地革委党的核心小组组长
1960.02—1962.05孙电如
河南省南阳专员公署专员
1954.06.01—1959.11;
1962.07—1968.05
宋绍良
河南省南阳专署副专员、专员,地委副书记、书记处书记兼专员。
河南省林业厅副厅长、厅长。
中共河南省南阳地委书记处书记、副书记兼专员
1953.01—1954.05林晓
南阳地委组织部副部长
河南省人民政府南阳区专员公署专员地委书记
1952.10--1952.11.05孙冠军
河南省南阳专署副专员、专员病逝在任上,年仅39岁
1949.03.14—1952.10
郭思敬
河南省南阳行政督察专员公署专员
【中共南阳地委历任书记】
赵紫阳,书记,1949年3月~1951年4月;
戴苏理,书记,1951年6月~1952年10月;
杨立功,书记,1952年11月~1953年6月;
王培育,书记,1953年7月~1956年1月;
林晓,书记,1956年2月~1968年5月;
张树先,第二书记,1962年~1968年5月;
张学清,第一书记,1972年1月~1975年11月;
胡少华,第一书记,1975年11月~1977年12月;
孙胜名,第一书记,1977年12月~1980年8月;
孙玉暮,书记,1980年8月~1981年5月;
刘正戚,书记,1981年5月~1983年4月;
宋国臣,书记,1983年4月~1986年5月;
李金明,书记,1986年5月~1991年1月;
张洪华,书记,1991年1月~1993年5月:
毛兴中,书记,1993年5月~
【南阳地区行政署历任专员】
郭思敬,专员,1949年3月~1952年3月;
孙冠军,专员,1952年3月~1952年11月;
林
晓,专员,1952年11月~1954年5月;
宋绍良,专员,1954年6月~1960年1月;
孙电如,专员,1960年2月~1962年5月;
宋绍良,专员,1962年5月~1968年5月;
张成国,主任,1968年5月~1972年1月(1968年5月~1979年为南阳地区革命委员会);
张学清,主任,1972年2月~1975年3月:
胡少华,主任,1975年11月~1977年12月;
孙胜名,主任,1978年1月~1979年10月;
张振生,专员,1979年11月~1983年6月;
张洪华,专员,1983年6月~1991年3月;
毛兴中,专员,1991年3月~1993年5月;
李清彪,专员,1993年5月~
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 南阳市 党政 主官 擢升 情况 分析